- FR ISNI 0000 0001 2158 9529 FR ISNI 0000 0001 2158 9529 20190153-20190153/6-20190153/18-20190153/11
- Article
- 1857-1859
Fait partie de Deuxième directorat de Jean-Victor Schnetz (1853-1866)
189 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques
Fait partie de Deuxième directorat de Jean-Victor Schnetz (1853-1866)
Fait partie de Deuxième directorat de Jean-Victor Schnetz (1853-1866)
Fait partie de Deuxième directorat de Jean-Victor Schnetz (1853-1866)
Récolement des inventaires au 31 décembre 1866 et 31 décembre 1871
Fait partie de Deuxième directorat de Jean-Victor Schnetz (1853-1866)
1866-1871 : récolement des inventaires au 31 décembre 1866 et 31 décembre 1871, de Joseph Nicolas Robert-Fleury, fol. 95-115
Inventaires du mobilier et des collections sur la période 1851 à 1866
Fait partie de Deuxième directorat de Jean-Victor Schnetz (1853-1866)
1851-1866 : inventaires du mobilier et des collections sur la période 1851 à 1866, de Victor Schnetz, fol.116-300
Fait partie de Deuxième directorat de Jean-Victor Schnetz (1853-1866)
1868-1872 : récolements des inventaires au 31 décembre 1868, 31 décembre 1869, 31 décembre 1870 et 31 décembre 1872, de Joseph Nicolas Robert-Fleury, fol. 352-391
Fait partie de Deuxième directorat de Jean-Victor Schnetz (1853-1866)
Fait partie de Deuxième directorat de Jean-Victor Schnetz (1853-1866)
1854 : « Rapport sur les ouvrages envoyés de Rome, par les pensionnaires de l’Académie de France, pour l’année 1854 », du secrétaire perpétuel de l’Institut de France, Fromental Halévy à Victor Schnetz, fol. 43-56bis
Fait partie de Deuxième directorat de Jean-Victor Schnetz (1853-1866)
1853, 15 février : lettre informant de l’autorisation pour retirer de l’argent de l’Académie pendant l’absence de Victor Schnetz, du comte de Persigny, ministre de l’Intérieur, à Jean Alaux, fol. 117
deux lettres informant du remplacement du commissionnaire de roulage
Fait partie de Deuxième directorat de Jean-Victor Schnetz (1853-1866)
1853, 15 février : deux lettres informant du remplacement du commissionnaire de roulage, M. Gontié par M. Bonjour, fils aîné de Ch. Verrier, d’A. Romieu, directeur des Beaux-arts, à Victor Schnetz, fol. 118-121