- FR ISNI 0000 0001 2158 9529 20180401-20180401/3-20180401/7-20180401/6-20190401/6-52
- Pièce
- 1821, 26 mai
Fait partie de Directorat de Charles Thévenin (1816-1823)
6665 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques
Fait partie de Directorat de Charles Thévenin (1816-1823)
Fait partie de Directorat de Charles Thévenin (1816-1823)
Fait partie de Directorat de Charles Thévenin (1816-1823)
quittance pour frais du voyage d’Italie en Allemagne, de Désiré Batton à Charles Thévenin, fol. 203
Fait partie de Directorat de Charles Thévenin (1816-1823)
Fait partie de Directorat de Charles Thévenin (1816-1823)
quittance pour le voyage de retour en France, du peintre Jean Alaux à Charles Thévenin, fol. 200
Fait partie de Directorat de Charles Thévenin (1816-1823)
Fait partie de Deuxième directorat de Jean-Victor Schnetz (1853-1866)
1868-1872 : récolements des inventaires au 31 décembre 1868, 31 décembre 1869, 31 décembre 1870 et 31 décembre 1872, de Joseph Nicolas Robert-Fleury, fol. 352-391
« Académie impériale de France à Rome. Récolement de l’inventaire du mobilier au 31 décembre 1867 »
Fait partie de Deuxième directorat de Jean-Victor Schnetz (1853-1866)
1866-1867 : « Académie impériale de France à Rome. Récolement de l’inventaire du mobilier au 31 décembre 1867 », de Joseph Nicolas Robert-Fleury, fol.301-351
Inventaires du mobilier et des collections sur la période 1851 à 1866
Fait partie de Deuxième directorat de Jean-Victor Schnetz (1853-1866)
1851-1866 : inventaires du mobilier et des collections sur la période 1851 à 1866, de Victor Schnetz, fol.116-300
Récolement des inventaires au 31 décembre 1866 et 31 décembre 1871
Fait partie de Deuxième directorat de Jean-Victor Schnetz (1853-1866)
1866-1871 : récolement des inventaires au 31 décembre 1866 et 31 décembre 1871, de Joseph Nicolas Robert-Fleury, fol. 95-115